Ymddiriedolwyr MILTON KEYNES CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 800012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHARLOTTE DERRY Cadeirydd 19 June 2017
Dim ar gofnod
PAUL BARRETT Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Silpa Tozar Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
Phil Gray Ymddiriedolwr 05 February 2024
Dim ar gofnod
Toby Cooper Ymddiriedolwr 22 May 2023
Dim ar gofnod
BETHAN NORFOR Ymddiriedolwr 13 February 2023
Dim ar gofnod
ALEXA WILKINSON Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
Tariq Naseer Raja Ymddiriedolwr 26 April 2021
INTER-ACTION (MILTON KEYNES) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER PARSONS Ymddiriedolwr 11 November 2019
Dim ar gofnod