THE INTERNATIONAL CHURCHILL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the life and many achievements of Winston Churchill through educational programmes and competitions, via our quarterly journal, and by conferences, visits to Churchill related sites, and talks. There is a particular emphasis on reaching out to the younger generation by providing them with educational opportunities to learn more about the man.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Medi 1988: Cofrestrwyd
- THE CHURCHILL CENTRE - UNITED KINGDOM (Enw blaenorol)
- THE INTERNATIONAL CHURCHILL SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LORD MARLAND | Cadeirydd | 27 May 2011 |
|
|
||||||||
Derek John Greenwell | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||||
Matthew McGrath | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||||
Stephen Poss | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
Ambassador ret. Mitchell Reiss | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
Philip Boeckman | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
Jennie Churchill | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
Scott Marshall Johnson | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||||||
LORD ANDREW ROBERTS OF BELGRAVIA | Ymddiriedolwr | 07 June 2015 |
|
|||||||||
ROBERT STEPHEN RUBIN OBE | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|||||||||
RANDOLPH LEONARD SPENCER CHURCHILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
LAURENCE STEPHEN GELLER CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.92k | £61.18k | £131.20k | £153.19k | £97.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.96k | £69.79k | £144.81k | £180.21k | £72.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Hydref 2021 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Hydref 2021 | 103 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25/07/1988 AS AMENDED ON 19/04/2008 AS AMENDED BY DEED DATED 10/07/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LIFE AND LEGACY OF SIR WINSTON CHURCHILL FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) CREATING, IMPLEMENTING OR SUPPORTING PROGRAMMES IN HIS NAME OR THAT SUPPORT HIS VALUES THAT ADVANCE EDUCATION, ENCOURAGE PUBLIC SERVICE, SUPPORT DEMOCRATIC FREEDOMS, DEVELOP PUBLIC SPEAKING, NURTURE LEADERSHIP AND/OR FOSTER SELF EXPRESSION; (B) PUBLICLY RECOGNISING, HONOURING AND REWARDING THE CHURCHILLIAN VALUES OF BRAVERY, CREATIVITY, ORATORY AND LEADERSHIP; (C) SUPPORTING THE WORK OF THE CHURCHILL SITES, MUSEUMS AND CHARITIES IN THE UNITED KINGDOM AND BEYOND, SO AS TO HELP MAINTAIN THE RICH DIVERSITY OF HIS LIVING LEGACY; AND (D) ENCOURAGING WIDER AWARNESS OF THE HISTORIC ROLE PLAYED BY SIR WINSTON CHURCHILL BY STAGING OR SUPPORTING LECTURES, SYMPOSIA, CONFERENCES AND EXHIBITIONS, AND BY DEVELOPING PUBLICATIONS AND ON-LINE RESOURCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EXECUTIVE DIRECTOR
THE INTERNATIONAL CHURCHILL SOCIETY
CHURCHILL COLLEGE
CAMBRIDGE
CB3 0DS
- Ffôn:
- 01223331646
- E-bost:
- TCC.Membership@chu.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window