HACKNEY CHINESE COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote cultural recreations and to raise social and health well-being of the Chinese/Vietnamese Community. To establish educational standard amongst different age groups of the Chinese/Vietnamese community. To initiate and to foster racial harmony and to dispel feelings of racial discriminations so as to facilitate integration of the Chinese/Vietnamese into the society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £336,890 o 10 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 07 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Carol Snipe Farrell | Cadeirydd | 01 February 2023 |
|
|
||||
Dora Dai Yun Lam | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Yuet May Wong | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Richard Siu Ming Cheung | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Lai Wa So | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Loong-yu Christopher Au | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Hiu Yeung Benjamin LEE | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Yan Wai Yu | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.12k | £196.63k | £401.32k | £299.08k | £491.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.82k | £131.56k | £282.90k | £257.11k | £617.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.78k | N/A | £27.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.83k | £29.12k | £261.05k | £179.42k | £336.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH AUGUST 1988, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 11TH NOVEMBER 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE INHABITANTS OF HACKNEY AND ITS SURROUNDING DISTRICTS AND IN PARTICULAR CHINESE PEOPLE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE 2. TO ADVANCE EDUCATION AMONG THE INHABITANTS OF HACKNEY AND ITS SURROUNDING DISTRICTS AND IN PARTICAR AMONG CHINESE PEOPLE. 3. TO PROMOTE GOODRACE RELATIONS IN HACKNEY AND ITS SURROUNDING DISTRICTS BY ENDEAVOURING TO ELIMINATE DISCREIMINATION ON GROUNDS OF RACE AND ENCOURAGING EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS.
Maes buddion
HACKNEY LB
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12-14 Englefield Road
LONDON
N1 4LS
- Ffôn:
- 020 8986 6171
- E-bost:
- INFO@HACKNEYCHINESE.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window