THE LEVY FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 800186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity makes donations to a wide variety of charitable causes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £3,780
Cyfanswm gwariant: £35,526

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE LORD LEVY Cadeirydd 22 February 1988
Dim ar gofnod
JULIET BELLA LEVY Ymddiriedolwr 26 February 2013
Dim ar gofnod
LADY GILDA LEVY Ymddiriedolwr 22 February 1988
WOMEN'S INTERFAITH NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF BEREAVED FAMILIES FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF BEREAVED FAMILIES FORUM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DANIEL EDWARD LEVY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £100.00k £1.85k £3.20k £3.78k
Cyfanswm gwariant £66.93k £51.14k £36.01k £37.40k £35.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 16 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 14 Mawrth 2024 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Marylebone Mews
LONDON
W1G 8PU
Ffôn:
02074875174
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael