ymddiriedolwyr HORNSBY HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 800284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinne Aldridge | Cadeirydd | 31 January 2017 |
|
|||||
Polly Katrina Fraley | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Enyimnaya Nwosu | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Sameer Tanna | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Andrew Winston Skinnard | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
Neil Newman | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
Mandy Brown | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|||||
HUW DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.