Hanes ariannol CHINESE INFORMATION AND ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 800646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.25k | £102.25k | £162.12k | £112.13k | £262.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.59k | £106.46k | £154.45k | £155.46k | £204.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £74.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.98k | £39.97k | £93.74k | £57.71k | £74.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.