Hanes ariannol PROVINCIAL GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS OF GLOUCESTERSHIRE AND HEREFORDSHIRE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 800748
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.78k | £21.26k | £15.98k | £15.18k | £20.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.63k | £9.71k | £33.84k | £6.95k | £17.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.