SOMERSET BUILDING PRESERVATION TRUST COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 800904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Somerset Building Perservation Trust acts as an organisation of "last resort" to restore and repair buildings of historic interest which would otherwise be lost.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £102,678
Cyfanswm gwariant: £101,074

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SOMERSET BUILDING PRESERVATION TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PATRICK STOW Cadeirydd 07 March 2016
Dim ar gofnod
Sir Piers Anthony De Walton Denny Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Nigel Jones Ymddiriedolwr 16 July 2024
Dim ar gofnod
Cllr Hugh Davies Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Cllr Martin Lovell Ymddiriedolwr 01 May 2023
C AND J CLARK LIMITED EMPLOYEES 1922 TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROGER AND SARAH BANCROFT CLARK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
P AND M LOVELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALFRED GILLETT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CRISPIN HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CLARK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
STREET LIBRARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Greg Venn Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Ann Manders Ymddiriedolwr 01 November 2020
THE GOATHURST VILLAGE HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GOATHURST RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Tim Kerley Ymddiriedolwr 29 June 2019
SOMERTON EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES HOLYDAY Ymddiriedolwr 20 June 2016
CONQUEST CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
DR John Prideaux Ymddiriedolwr 20 June 2016
Dim ar gofnod
Adron Duckworth Ymddiriedolwr 20 June 2016
Dim ar gofnod
Tony Grimes Cllr Ymddiriedolwr 01 October 2015
Dim ar gofnod
RAY STOKES Ymddiriedolwr 12 February 2013
THE FRIENDS OF ST MARY'S, KINGSTON
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICK BROWN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID GRENVILLE HUNTLY GORDON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.46k £16.97k £11.08k £5.34k £102.68k
Cyfanswm gwariant £14.33k £13.89k £15.98k £24.92k £101.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.62k £6.20k £7.91k N/A £98.32k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 16 Mai 2023 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 28 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 St. Medard Road
WEDMORE
Somerset
BS28 4AY
Ffôn:
07968083741