R B K SCHOOLS CHRISTIAN WORKER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The workers of the charity run collective worship meetings, RE lessons, Bible Clubs and discussion groups in a number of primary and secondary schools in the Borough of Kingston upon Thames with the object of furthering the Christian faith amongst young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Kingston Upon Thames
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
- INSIGHT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim Piers | Cadeirydd | 15 August 2024 |
|
|
||||
Soon Bee Ong | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Paul Simpson | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Anne Underwood | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Maria James | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RAY JAMES | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.48k | £206.58k | £110.17k | £158.19k | £105.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.95k | £145.48k | £100.95k | £140.14k | £151.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Medi 2024 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Medi 2024 | 234 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ebrill 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ebrill 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 29TH MARCH 1989
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH AND CHRISTIAN TRUTH AND STANDARDS IN AROUND AND NEAR R B K AND SURREY AND ELSEWHERE AND PARTICULARY IN SCHOOLS. (B) THE ORGANISATION SPONSORSHIP PROMOTION FURTHERING AND SUPPORT OF CHRISTIANITY IN AROUND AND NEAR R B K AND SURREY AND ELSEWHERE AND PARTICULARY IN SCHOOL WITH A VIEW (INTER ALIA) TO PRESENT TO MEN AND WOMEN YOUNG PEOPLE AND CHILDREN THE LORD JESUS CHRIST AS SAVIOUR AND LORD BY ALL POSSIBLE MEANS AND TO ENCOURAGE ATTENDANCE OF CHRISTIAN CHURCHES AND SCHOOLS CHRISTIAN UNIONS
Maes buddion
ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Berrylands Christian Centre
41 King Charles Road
SURBITON
Surrey
KT5 8PF
- Ffôn:
- 07890722468
- E-bost:
- insightinkingston@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window