THE ROMAN CATHOLIC BISHOPRIC OF THE FORCES (GB)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity promotes and provides such charitable works as to advance the Roman Catholic religion among, or in connection with, members of her Majesty's Forces and their families. This includes the maintenance and support of the person holding the office of Bishop of the Forces
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Sharkey | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||||||||
Robert Constantin Matau | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||||||||
Ian Michael Crabtree | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||||||||
Rev David Skillen | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||||||||
Rt Rev Paul James Mason | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||||||||
CHRISTOPHER PAUL THORPE | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|||||||||||
Matthew Alan Cadman | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.04k | £187.22k | £184.89k | £184.37k | £217.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.47k | £167.14k | £177.22k | £189.56k | £224.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 13 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND PROMOTE THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AND IN PARTICULAR TO PROMOTE AND PROVIDE SUCH CHARITABLE WORKS AS TO ADVANCE AND PROMOTE THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AMONG OR IN CONNECTION WITH MEMBERS OF HER MAJESTY'S FORCES AND THEIR FAMILIES INCLUDING THE MAINTENANCE AND SUPPORT OF THE PERSON FOR THE TIME BEING HOLDING THE OFFICE OR APPOINTMENT OF ROMAN CATHOLIC BISHOP OF THE FORCES AND TO PROVIDE FOR AND MAINTAIN A HOUSE FOR SUCH PERSON AND OFFICES FOR HIS USE AND ANY STAFF RESPONSIBLE TO HIM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BISHOPRIC OF THE FORCES
St. Omer Barracks
Thornhill Road
ALDERSHOT
GU11 2BG
- Ffôn:
- 01252348234
- E-bost:
- diane.restall654@mod.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window