ymddiriedolwyr BEAT (FORMERLY EATING DISORDERS ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 801343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike COOKE | Cadeirydd | 25 September 2017 |
|
|
||||
Dr Selma Stafford | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Robin Hepburn | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Dr Stephen Anderson | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Emily Rothwell | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
David Smart | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|||||
Jo Bennett | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
VALERIE JOLLIFFE | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.