The Cathedrals Group of Universities

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal objectives of the Council are to advance and develop public education in the Universities and Colleges that have a denominational character as defined in the Further and Higher Education Act, 1992 and to support the churches continuing role in higher education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- CATHEDRALS GROUP (Enw gwaith)
- CCUC (Enw gwaith)
- COUNCIL OF CHURCH AND ASSOCIATED COLLEGES OF HIGHER EDUCATION (Enw blaenorol)
- COUNCIL OF CHURCH COLLEGES (Enw blaenorol)
- COUNCIL OF CHURCH COLLEGES AND UNIVERSITIES (Enw blaenorol)
- COUNCIL OF CHURCH UNIVERSITIES AND COLLEGES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Shreeve | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Sarah Greer | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Claire Margaret Philippa Ozanne | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Anthony McClaran | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Jacqueline Dunne | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Jean-Noel Ezingeard | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||||||||||||||
Professor Julie Mennell | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||||||||||||||
Paul Barber | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.13k | £67.08k | £67.08k | £69.10k | £70.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.87k | £88.33k | £34.87k | £51.46k | £64.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/01/1988 AS AMENDED ON 02/11/1989 AS AMENDED ON 10/03/1990 AS AMENDED ON 21/11/2000 AS AMENDED ON 20/11/2008 AS AMENDED ON 29/11/2012 AS AMENDED ON 21/11/2013 AS AMENDED ON 30/10/2014 AS AMENDED ON 12/11/2015 AS AMENDED ON 24 NOV 2016 as amended on 28 Mar 2023 as amended on 22 Sep 2023 as amended on 21 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
To advance and develop higher education in the Church Universities, Universities with Church Foundations and other Universities admitted into membership of the Cathedrals Group and to support the Churches’ continuing role in higher education
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o University Of Cumbria
Fusehill Street
CARLISLE
CA1 2HH
- Ffôn:
- 01228 616234
- E-bost:
- ANDREW.HERON@CUMBRIA.AC.UK
- Gwefan:
-
cathedralsgroup.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window