Ymddiriedolwyr Rural Missions

Rhif yr elusen: 802305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Price Ymddiriedolwr 12 May 2025
THE BUS STOP
Derbyniwyd: 45 diwrnod yn hwyr
Stephanie Boswell Ymddiriedolwr 12 May 2025
Dim ar gofnod
Alice Bates Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
ELAINE TORR Ymddiriedolwr 08 July 2024
ASHWOOD CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CAPTAIN GORDON BANKS Ymddiriedolwr 08 June 2015
Dim ar gofnod
Rev JAMES THOMAS MULLIN Ymddiriedolwr 08 October 2012
Dim ar gofnod