ADVOCACY PARTNERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advocacy Partners promotes the Rights, Voices and Choices of people with learning disabilities, older people, and people with physical disabilities or mental health needs. It provides independent advocacy to enable people to have control over their lives, make decisions, be treated fairly and participate fully in community life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1076630 VOICEABILITY ADVOCACY
- 27 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
- 26 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 25 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 19 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 24 Chwefror 2016 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH OCTOBER 1989 AND AMENDED 24TH NOVEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ASSISTANCE, ADVICE, REPRESENTATION AND SERVICES WHICH WILL DIRECTLY RELIEVE THE NEED OF PERSONS WHO ARE (A) SUFFERING FROM MENTAL ILL HEALTH OR SERIOUS PHYSICAL ILLNESS OR (B) WITH A MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY, OR (C) WHO ARE ELDERLY AND IN NEED. (SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION FOR FURTHER DETAILS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window