THE FRIENDS OF THE SPAFFORD CHILDREN'S CENTER OF JERUSALEM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FSCC raises money for the advancement of the charitable work carried on at the Spafford Childrens Center of Jerusalem in the state of Israel, being a centre providing care, treatment and education to children. All money raised is sent to SCC except the small proportion spent on administration and book keeping.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Israel
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE SPAFFORD CHILDREN'S CENTER OF EAST JERUSALEM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK SPENCER-NAIRN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lucinda C L Lopresti | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Sophia Lopresti | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Connie Musallam | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Sara Bristow | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
DAVID CAUSER | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Kim Ingleby | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Susan Mary Partridge | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Rosie Ingleby | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Pippa Sentance | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
BECKETT VESTER | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
JACOB DAJANI | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
DOUGLAS SPENCER-NAIRN | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
LADY DJEMILA LOVELL COPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICK VESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABIR TUQAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAID SHEHADEH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR AHMED MASSOUD MD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TESSA INGLEBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.60k | £80.30k | £54.27k | £67.81k | £74.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.81k | £50.09k | £139.10k | £79.72k | £63.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST OCTOBER 1989
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHARITABLE WORK NOW CARRIED ON AT THE SPAFFORD CHILDRENS' CENTER OF JERUSALEM, BEING A CENTER FOR THE CARE AND TREATMENT OF SICK CHILDREN AND INFANT WELFARE CENTER.
Maes buddion
JERUSALEM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ELIZABETH COURT
17 TRYON CRESCENT
London
London
E9 7RY
- Ffôn:
- 02079677015
- E-bost:
- spafford.uk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window