Hanes ariannol THE BRITISH PARALYMPIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 802385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £3.90m | £4.98m | £11.11m | £5.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16m | £3.91m | £3.69m | £9.28m | £4.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £560.02k | £922.79k | £2.04m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £2.24m | £2.69m | £7.93m | £2.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.33m | £1.65m | £2.28m | £3.17m | £3.23m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.46k | £9.55k | £452 | £345 | £31.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.56k | £0 | £0 | £60.54k | £583 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £3.16m | £3.07m | £8.31m | £3.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.12m | £745.93k | £619.83k | £974.43k | £1.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.95k | £0 | £13.15k | £20.51k | £41.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.