Hanes ariannol THE NIMBUS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 802708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.31k £28.91k £80.55k £54.17k £44.81k
Cyfanswm gwariant £97.46k £107.61k £98.64k £111.29k £83.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.67k £18.00k N/A N/A