D J H CURRIE MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Absolute discretion to charities in Essex. No recipient may benefit more than once every four years. Trust is open to applications. Please submit your application to https://funding.ludlowtrust.com
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 July 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/07/2020 | 11/07/2021 | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.68k | £21.84k | £33.20k | £33.01k | £49.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.21k | £53.59k | £55.29k | £50.25k | £20.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Gorffennaf 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Gorffennaf 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Gorffennaf 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Gorffennaf 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Gorffennaf 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Gorffennaf 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Gorffennaf 2020 | 11 Mehefin 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Gorffennaf 2020 | 11 Mehefin 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED IPSWICH PR ON 1ST JULY 1975
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS IN ESSEX AS THE BANK MAY IN ITS ABSOLUTE DISCRETION SELECT AND TO PAY THE INCOME THEREOF TO OR FOR SUCH INSTITUTIONS OR OBJECTS IF MORE THAN ONE IN SUCH PROPORTION AS THE BANK MAY THINK PROPER.
Maes buddion
ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
- Ffôn:
- 01173138200
- E-bost:
- charitabletrusts@ludlowtrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window