DEAFBLIND UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Deafblind UK has supported those with dual sensory loss since 1928, helping them overcome the unique set of challenges they face every single day. We offer complimentary membership, with all our services being delivered free of charge. We help to reduce loneliness and isolation, and promote social inclusion, thereby allowing people who are deafblind to live their lives with dignity and purpose.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,466,183
Roddion a chymynroddion | £1.90m | |
Weithgareddau elusennol | £1.16m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £289.04k | |
Buddsoddiadau | £120.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,918,520
Codi arian | £235.07k | |
Weithgareddau elusennol | £2.50m | |
Arall | £183.11k |
£133,144 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £671,081 o 54 gontract(au) llywodraeth a £44,703 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £418.18k | |
Gwariant elusennol | £2.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £547.66k |
Codi arian a Arall Gwariant | £418.18k | |
Gwariant elusennol | £2.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £680.81k |
Pobl

101 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
312 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 30 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1190341 PETERBOROUGH SIGHT
- 02 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- NATIONAL DEAFBLIND LEAGUE (Enw blaenorol)
- NATIONAL DEAF-BLIND LEAGUE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Jan Michiel Nolan | Cadeirydd | 17 January 2018 |
|
|||||
Dr Eldre Beukes | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Stephen Critoph | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
George Foy | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Roger Wilson-Hinds | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
ASIF HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
JOHN CHURCHER | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20m | £3.41m | £2.74m | £2.93m | £3.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16m | £2.55m | £2.54m | £2.88m | £2.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £824.33k | £662.01k | £621.55k | £816.15k | £671.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.50k | £37.50k | £40.46k | £43.80k | £44.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £2.17m | £1.49m | £1.45m | £1.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £511.82k | £83.72k | £170.12k | £200.52k | £289.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.24m | £1.15m | £1.05m | £1.19m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £917 | £1.35k | £36.15k | £98.53k | £120.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £378.34k | £661.33k | £707.41k | £577.98k | £863.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.56m | £2.10m | £2.15m | £2.45m | £2.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £288.53k | £293.91k | £268.02k | £265.84k | £235.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.61k | £20.60k | £23.99k | £24.97k | £28.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £310.60k | £156.59k | £128.19k | £163.77k | £183.11k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.02m | £496.64k | £491.00k | £562.14k | £947.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £2.96m | £2.79m | £2.99m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.34m | £4.82m | £1.98m | £1.80m | £2.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £365.39k | £473.04k | £441.37k | £354.52k | £455.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH SEPTEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
I) TO FURTHER THE INTERESTS OF DEAF-BLIND PERSONS BY EVERY MEANS AND IN EVERY WAY OPEN TO IT. DEAF-BLIND TO INCLUDE THOSE SUBSTANTIALLY DEPRIVED OF SIGHT AND HEARING. II) TO HELP THE DEAF-BLIND TO LIVE AS USEFUL MEMBERS OF ANY COMMUNITY IN WHICH THEY MAY FIND THEMSELVES AND WHENEVER AND WHEREVER POSSIBLE TO ENCOURAGE AND SUPPORT CONTACT AND FRIENDSHIP BETWEEN THE DEAF-BLIND AND SIGHTED HEARING PERSONS. III) TO BUILD OR PURCHASE AND MAINTAIN FLATS, GUESTHOUSES SHELTERED AND OTHER ACCOMMODATION FOR THE BENEFIT AND USE OF DEAF-BLIND PEOPLE. IV) TO ENCOURAGE THE SIGHTED HEARING PUBLIC AT LARGE TO BE AWARE OF THE NEEDS AND CAPABILITIES OF THE DEAF-BLIND. V) TO PROVIDE AND ENCOURAGE PROVISION OF FACILITIES FOR THE HELP, COMFORT AND INSTRUCTION OF THE DEAF-BLIND INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL OFFICES DIVISIONS AND CLUBS FOR THE DEAF-BLIND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
167-169 Great Portland street
5th Floor
London
W1W 5PF
- Ffôn:
- 01733358100
- E-bost:
- info@deafblind.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window