Hanes ariannol COMMUNITY CARE NORTH BUCKS (CCNB)
Rhif yr elusen: 803013
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.76k | £52.16k | £46.83k | £45.81k | £50.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.73k | £34.38k | £41.65k | £41.84k | £40.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.75k | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.