Hanes ariannol TUSK TRUST
Rhif yr elusen: 803118
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £4.26m | £4.64m | £6.30m | £9.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £3.78m | £4.60m | £6.16m | £9.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £448.31k | £363.45k | £112.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £3.20m | £3.77m | £5.15m | £8.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £598.13k | £1.03m | £837.58k | £1.11m | £1.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £21.95k | £319.55k | £74.01k | £0 | £236.32k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.74k | £25.60k | £28.79k | £34.43k | £38.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £63.14k | £28.35k | £74.96k | £96.39k | £294.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £2.84m | £4.09m | £5.58m | £9.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £510.91k | £579.37k | £627.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.66k | £20.80k | £17.73k | £17.51k | £14.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.84m | £2.52m | £3.21m | £4.79m | £8.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.