FIRST STOP CENTRE (MID-ESSEX BRANCH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the condition of disadvantaged persons in mid-Essex experiencing difficulties with homelessness, joblessness, substance misuse, physical and mental health problems, learning difficulties by the provision of support services to assist them in maintaining normal relationships with and within their community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £45,440 o 3 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1174985 TALK, LISTEN, CARE
- 06 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- FIRST STOP CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Lee | Cadeirydd | 16 July 2021 |
|
|
||||
James Robert Draper | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Tracey Radley | Ymddiriedolwr | 04 July 2014 |
|
|
||||
Emma Claire Reid-Carter | Ymddiriedolwr | 12 February 2005 |
|
|
||||
MOIA THOROGOOD | Ymddiriedolwr | 02 February 2004 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.03k | £122.95k | £156.03k | £82.18k | £102.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.95k | £49.72k | £95.02k | £102.68k | £120.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £41.68k | £45.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.16k | £4.10k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/11/1989 AS AMENDED ON 18/06/2007 AS AMENDED ON 06/07/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CONDITION OF DISADVANTAGED PERSONS IN MID-ESSEX EXPERIENCING DIFFICULTIES WITH HOMELESSNESS, JOBLESSNESS, SUBSTANCE MISUSE, PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND RELATED PROBLEMS, LEARNING DISABILITIES BY THE PROVISION OF SUPPORT SERVICES FOR SUCH PERSONS TO ASSIST THEM IN MAINTAINING NORMAL RELATIONSHIPS WITH AND WITHIN THE COMMUNITY IN WHICH THEY RESIDE.
Maes buddion
MID ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Stop Centre
29 Bocking End
BRAINTREE
CM7 9AE
- Ffôn:
- 01376 346535
- Gwefan:
-
firststopcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window