THE ASSOCIATION OF TAXATION TECHNICIANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Setting and administering tax examinations to become a Taxation Technician. 2. Giving advice to government departments on proposed and enacted tax legislation. 3. Protecting the public by monitoring Taxation Technicians compliance with regulations. 4. To prevent crime
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,857,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.74m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £122.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,879,000
Codi arian | £14.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.87m | |
Arall | £0 |
£153,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.00k | |
Gwariant elusennol | £2.87m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £978.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £14.00k | |
Gwariant elusennol | £2.87m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.13m |
Pobl

88 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 11 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- ATT (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENGA PRIOR | Cadeirydd | 14 December 2017 |
|
|
||||
Connor Louis Whelan | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Thomas Donald Wallace | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Jamie Hooper | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Paul Benton | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Eleanor Theochari | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Oluwatoyin OYENEYIN | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Barry David JEFFERD | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Rehana Oumme Banin Oozeerally | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Georgiana Head | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Simon James Groom | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
JONATHAN STRIDE | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
JACQUELINE LESLEY HALL | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
Richard Freeman | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
David Bradshaw | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|||||
RICHARD MARK TODD | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
Graham Batty | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £2.95m | £3.44m | £3.39m | £3.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.19m | £2.67m | £2.49m | £2.53m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.68k | £21.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £9.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.85k | £14.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.96m | £2.90m | £3.40m | £3.32m | £3.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.57k | £34.99k | £35.60k | £69.93k | £122.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.19m | £2.66m | £2.47m | £2.52m | £2.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.47k | £8.19k | £14.87k | £13.39k | £14.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.03k | £151.81k | £133.13k | £171.35k | £152.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.00k | £20.00k | £20.00k | £26.30k | £26.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.47k | £8.19k | £14.87k | £13.39k | £14.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £2.07k | £2.13m | £88.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.42m | £1.43m | £1.57m | £0 | £2.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.26m | £2.93m | £3.70m | £3.47m | £4.76m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.26m | £1.62m | £1.41m | £1.13m | £1.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/08/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/03/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/07/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/07/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/01/2016
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN AND PROMOTE THE STUDY OF THE ADMINISTRATION AND PRACTICE OF TAXATION AND THE PRINCIPLES OF ECONOMIC AND POLITICAL SCIENCE IN RELATION TO TAXATION AND PUBLIC FINANCE. (B)(1) TO PREVENT CRIME AND (2) TO PROMOTE THE SOUND ADMINISTRATION OF THE LAW FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING AND ENFORCING STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT AMONGST THOSE ENGAGED IN THE PROVISION OF ADVICE AND SERVICES IN RELATION TO TAXATION AND MONITORING AND SUPERVISING THEIR COMPLIANCE WITH MONEY LAUNDERING LEGISLATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Monck Street
LONDON
SW1P 2AP
- Ffôn:
- 02073400580
- E-bost:
- info@att.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window