Hanes ariannol THE SHUTTLEWOOD CLARKE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 803525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £353.48k £177.85k £223.54k £325.25k £386.51k
Cyfanswm gwariant £438.89k £242.39k £310.87k £402.47k £488.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.40k £1.71k N/A N/A