Hanes ariannol SAXLINGHAM NETHERGATE CHURCH LANDS

Rhif yr elusen: 810221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/10/2020 10/10/2021 10/10/2022 10/10/2023 10/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £840 £780 £844 £887 £912
Cyfanswm gwariant £800 £760 £762 £750 £750
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A