STROUD VALLEYS PROJECT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of Stroud Valleys Project (SVP) is to protect and enhance the local environment by working with local communities to embrace sustainable development and biodiversity, and so to make Stroud and its surrounding area a better, healthier place in which to live for both present and future generations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,331 o 5 gontract(au) llywodraeth a £51,160 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 16 Awst 1989: Cofrestrwyd
- S V P (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Parkes | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||
Simon Arundel | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Martin Brown | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Mark Graham | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
PETER SECCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY BECKERLEG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £254.73k | £160.60k | £225.28k | £253.89k | £308.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.08k | £172.93k | £244.61k | £258.14k | £281.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.47k | £10.31k | £28.40k | £37.65k | £40.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.50k | £45.57k | £83.70k | £43.05k | £51.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24TH FEBRUARY 1988 AS AMENDED 23 MAY 1989, 4 APRIL 1995, 26 NOVEMBER 1999 AND 31 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY, INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY AND ARCHITECTURE OF THE STROUD DISTRICT, IN LINE WITH THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT AND THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE STROUD DISTRICT, IN LINE WITH THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE LIVING, WORKING IN OR RESORTING TO THE STROUD DISTRICT IN LINE WITH THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Maes buddion
STROUD DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 THREADNEEDLE STREET
STROUD
GLOUCESTERSHIRE
GL5 1AF
- Ffôn:
- 01453753358
- E-bost:
- info@stroudvalleysproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window