Hanes ariannol Emmanuel Christian School Oxford
Rhif yr elusen: 900505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.32k | £212.70k | £222.24k | £273.33k | £368.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.44k | £226.08k | £224.43k | £270.73k | £324.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £105.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.18k | £59.06k | £55.37k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.