ymddiriedolwyr WHITCHURCH SILK MILL TRUST
Rhif yr elusen: 900621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrejs Alferovs | Cadeirydd | 09 November 2019 |
|
|
||||
Penelope Anne Way | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Paul Rodney Curtin | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Anna Louise Hutton | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Callum Andrew Nicolson | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Councillor Chloe Ashfield | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|||||
ANDREW ROBERT MASON | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Marion Brinton | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Anne Hide | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Annette Poulton | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
KEVIN WHEELER | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.