Hanes ariannol THE JESSIE MAY TRUST
Rhif yr elusen: 1086048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.07m | £1.69m | £1.31m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.16m | £981.36k | £1.04m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £144.22k | N/A | £144.22k | £118.11k | £145.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.49k | £74.72k | £274.07k | £148.57k | £158.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03m | £814.37k | £1.19m | £1.04m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.85k | £2.68k | £1.85k | £13 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £212.71k | £173.81k | £420.97k | £266.67k | £303.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.20k | £603 | £0 | £71 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £74.72k | £81.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £122.50k | £117.04k | £500.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £912.03k | £815.36k | £634.17k | £684.36k | £805.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £414.49k | £342.80k | £347.19k | £354.79k | £466.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.15k | £0 | £62.78k | £16.82k | £27.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £43.06k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.