Hanes ariannol ZANE: ZIMBABWE A NATIONAL EMERGENCY
Rhif yr elusen: 1112949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74m | £3.16m | £4.29m | £4.10m | £3.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.70m | £3.10m | £3.72m | £3.92m | £3.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £462.00k | £440.74k | £410.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.26m | £2.70m | £4.28m | £4.06m | £3.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.52k | £17.59k | £16.58k | £38.49k | £46.32k | |
|
Incwm - Arall | £462.25k | £440.92k | £710 | £274 | £279 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £159.77k | £75.40k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £2.43m | £3.13m | £3.21m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £544.31k | £667.82k | £556.47k | £697.62k | £574.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.67k | £35.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £35.01k | £17.49k | £27.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.