THE RONDO TRUST FOR THE PERFORMING ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities undertaken by the Trust are the promotion of performances at the Rondo Theatre by both amateur and professional artists, undertaking to encourage and support new writing and emerging theatre companies, and supporting the Rondo Theatre Company, and children's theatre groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 14 Awst 1990: Cofrestrwyd
- THE RONDO TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN HETREED | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alana Wright | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Oliver Langdon | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Matt Nation | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
PETER BODDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Richard Leigh | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.29k | £65.93k | £93.77k | £73.43k | £109.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.53k | £68.14k | £51.31k | £92.70k | £102.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £63.64k | £5.91k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Mehefin 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Mehefin 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 165 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27TH JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE PERFORMING ARTS IN PARTICULAR BY THE PROMOTION AND PRODUCTION OF PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Rondo Theatre
St. Saviours Road
BATH
BA1 6RT
- Ffôn:
- 01225 282138
- E-bost:
- director@rondotheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window