Ymddiriedolwyr AGE CONCERN FLACKWELL HEATH AND LOUDWATER
Rhif yr elusen: 1000080
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isobel Middleton | Cadeirydd | 06 May 2014 |
|
|
||||
Guy Whitehead | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Annette Gray | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Richard Mozley | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
PAUL EDWARD WILLIAM ISAAC | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Nicola Marcella Baldwin | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
Alison Peach | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
MRS Marian Bartley | Ymddiriedolwr | 05 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.