Hanes ariannol HESSLE COMMUNITY ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1000114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.06k £24.97k £6.58k £23.87k £19.61k
Cyfanswm gwariant £25.06k £17.95k £14.97k £23.41k £20.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £16.04k £13.00k