HONEY BEES NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a non-profit, limited by guarantee company. We hold fundraising events to raise extra funds for resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 22 Awst 1990: Cofrestrwyd
- 04 Mehefin 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEOMINSTER COMMUNITY DAY NURSERY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2005 | 31/07/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.81k | £128.74k | £183.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.73k | £126.18k | £188.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | 15 Gorffennaf 2008 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | 15 Gorffennaf 2008 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 30 Mawrth 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2005 | 24 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2005 | 09 Mai 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY: (A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART. (B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window