THE ST SAVIOUR'S TRUST

Rhif yr elusen: 1000141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust principal acitivities are to: 1) advance Christianity in the Parish of St Saviour's Guildford & beyond 2) Promote & organise seminars, lectures, conferences & meetings 3) Manage & operate a bookstall for the sale of Christian literature 4) Maintain the Church Centre complex of St Saviour's Guildford

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Awst 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ST SAVIOUR'S TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CANON MAVIS WILSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOAN ELLISON DUTTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev DAVID JOHN BRACEWELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNIFER CLAIR HOGG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Ebrill 2024 181 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Saviour's Church
Woodbridge Road
Guildford
Surrey
GU1 4QD
Ffôn:
01483455333