YOUTH ACTION WILTSHIRE

Rhif yr elusen: 1000268
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our principal activities are supporting both young people and youth clubs through anti-drug, health, sport and similar projects in persuit of the objectives of the Charity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2008

Cyfanswm incwm: £368,443
Cyfanswm gwariant: £306,884

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ionawr 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 288117 COMMUNITY FIRST
  • 31 Awst 1990: Cofrestrwyd
  • 12 Ionawr 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
  • YAW (Enw gwaith)
  • WILTSHIRE BOYS AND YOUTH CLUBS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2004 31/08/2005 28/02/2007 29/02/2008
Cyfanswm Incwm Gros £320.77k £348.44k £632.70k £368.44k
Cyfanswm gwariant £341.30k £367.59k £631.62k £306.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £133.41k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £68.27k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £366.40k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £628 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £63.99k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £612.13k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £3.40k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2008 14 Awst 2008 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2008 14 Awst 2008 Ar amser
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2007 03 Rhagfyr 2007 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2007 26 Mehefin 2007 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2005 02 Mai 2006 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2005 08 Mai 2006 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2004 07 Mehefin 2005 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2004 07 Mehefin 2005 Ar amser