Hanes ariannol BROADHEMBURY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1000283
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74k | £3.30k | £125.87k | £8.46k | £4.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66k | £3.45k | £105.02k | £16.03k | £6.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.