Hanes ariannol FRIENDS OF SHINFIELD INFANT AND NURSERY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1000298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (120 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.68k £13.23k £10.58k £11.61k £12.06k
Cyfanswm gwariant £20.39k £2.01k £2.58k £2.17k £2.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A