ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST HELENA
Rhif yr elusen: 1000321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Whitworth | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Francis Pearson | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Rev David Anthony Hall | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Patricia Young | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
Margaret Dyson | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
COLIN GRAHAM FOX | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
ALBERT HENRY EDWARD BALDWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ARTHUR YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICTORIA PATRICIA BEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.