Ymddiriedolwyr MARLBOROUGH ST MARY'S AND ST PETER'S SCHOOLS TRUST

Rhif yr elusen: 1000333
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 375 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Naomi Painter Ymddiriedolwr 01 March 2025
Dim ar gofnod
SIMON JOHN MILLS Ymddiriedolwr 06 February 2025
THE SHONDA PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Elizabeth Philps Ymddiriedolwr 11 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Christopher Smith Ymddiriedolwr 02 January 2024
THE MARLBOROUGH WELFARE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1560 diwrnod
Alison Offer Ymddiriedolwr 01 June 2016
Dim ar gofnod
JULIAN GEORGE Ymddiriedolwr 29 November 2011
MARLBOROUGH & DISTRICT LINK SCHEME
Derbyniwyd: Ar amser