Hanes ariannol JAMI MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE (BIRMINGHAM) TRUSTEES LIMITED
Rhif yr elusen: 1000355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.22m | £817.55k | £1.39m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £922.13k | £844.80k | £720.86k | £917.33k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | N/A | £7.49k | £141.53k | £33.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £224.04k | £200.03k | £163.92k | £285.69k | £285.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £921.91k | £951.93k | £390.20k | £885.91k | £969.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.54k | £66.71k | £60.10k | £76.16k | £84.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £203.34k | £141.53k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £920.66k | £2.55k | £0 | £1.80k | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.47k | £0 | £2.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £1.80k | £0 | £1.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £842.25k | £718.26k | £915.53k | £1.10m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.