IRISH TRACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Railway preservation group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Medi 1990: Cofrestrwyd
- ITG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH MANTO | Cadeirydd | 07 September 1996 |
|
|
||||
FIACHNA MAC MURCHU | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
MICHAEL BECKETT | Ymddiriedolwr | 06 August 2015 |
|
|
||||
INNIS NIALL MENNIE | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
BOB TWIGG | Ymddiriedolwr | 07 November 2009 |
|
|
||||
MICHAEL MURPHY | Ymddiriedolwr | 07 November 2009 |
|
|
||||
Dr AIDAN KEHOE | Ymddiriedolwr | 17 November 2007 |
|
|
||||
AIDAN BROSNAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2003 |
|
|
||||
PETER JONES | Ymddiriedolwr | 04 June 1989 |
|
|
||||
MARTIN WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.51k | £17.86k | £19.12k | £19.86k | £21.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.78k | £15.61k | £16.39k | £17.26k | £17.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH JUNE 1989 AS AMENDED 13TH MAY 1990, AS AMENDED 7 SEPTEMBER 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PRESERVING, RESTORING, EXHIBITING AND OPERATING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IRISH DIESEL AND ELECTRIC LOCOMOTIVES AS WELL AS COACHING AND OTHER ROLLING STOCK ASSOCIATED WITH THESE TYPES OF LOCOMOTIVE AND MULTIPLE UNITS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 HAYFIELD ROAD
BREDBURY
STOCKPORT
SK6 1DE
- Ffôn:
- 07713159869
- E-bost:
- info@irishtractiongroup.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window