ymddiriedolwyr WIGMORE CHURCH AND COMMUNITY UNDER FIVES
Rhif yr elusen: 1000430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORINNE PEACOCK | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
LINZAY WARWICK | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Carolyn Cullinane | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
LINDA MCGONICLE | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
SARAH CROFT | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
KERRY HODGE | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Angela Hutley | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Sam Howard | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Menal Joshi | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
MRS CATHIE BARR | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.