WEST DURRINGTON PRE-SCHOOL PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of pre-school education within a controlled and safe environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £110,212 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160764 LITTLE OAKS CHILDREN'S CENTRE (WEST DURRINGTON)
- 18 Medi 1990: Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI UNO)
- LITTLE OAKS CHILDRENS CENTRE (Enw gwaith)
- LITTLE OAKS PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.05k | £80.11k | £99.24k | £107.96k | £122.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.09k | £90.10k | £94.74k | £99.45k | £103.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £97.80k | £110.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 22 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | 29 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 27 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | 27 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 07 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | 15 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 02 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | 02 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH JULY 1988
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN C) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL PLAYGROUPS ASSOCIATION
Maes buddion
WEST DURRINGTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window