Dogfen lywodraethu REMAP
Rhif yr elusen: 1000456
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 22ND JUNE 1990, AMENDED 13TH JUNE 1992, 6TH JULY 2002 21ST JUNE 2003, 2 JULY 2005 AND 15 SEPTEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND REHABILITATE DISABLED PERSONS BY PROMOTING THE USE OF TECHNOLOGY TO MEET THE NEEDS OF SUCH PERSONS AND BY PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING SPECIALISED EQUIPMENT DESIGNED TO ENHANCE THE INTEGRATION OF SUCH PERSONS INTO THE COMMUNITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.