ymddiriedolwyr WOLD NEWTON VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1000493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYLEY HEWSON | Cadeirydd | 22 October 2012 |
|
|
||||
Angela Sheard | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
John Ollard | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Nick Ollard | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
DAVID BAXTER KEAY | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Stephen Dixon | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Janine Dixon | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
SANDRA JUNE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
JANE LIDSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL PICKERING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.