BRITISH FRIENDS OF TIKVAH LAYELED FOUNDATION FOR CEREBRAL PALSY CHILDREN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Division of Tikvah Layeled Foundation in Israel which serves children with all levels of physical and motor disabilities, doing whatever it can to improve each individual child's situation to lead meaningful lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Hydref 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SAMPSON TEACHER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JULIAN SIMON SHINDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH SEPTEMBER 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF RELIEVING THE NEEDS OF PERSONS PRIMARILY CHILDREN WITHIN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS ARRESTED OR INCOMPLETE DEVELOPMENT OF THE MIND OR BODY OR ANY OTHER DISORDER OR DISABILITY OF MIND OR BODY WHETHER IT BE GENETIC OR CREATED BY ACCIDENT OR NEGLIGENCE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY MAKING GRANTS OR MONEY EQUIPMENT OR OTHERWISE TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH PERSONS BY PROVIDING MEDICAL CARE REHABILITATION EDUCATION FAMILY SUPPORT AND ACCOMMODATION TOGETHER WITH ANY OTHER CARE OR ASSISTANCE AS MAY BE NECESSARY
Maes buddion
UNITED KINGDOM ISRAEL AND THE REST OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TEACHER STERN SELBY
37-41 BEDFORD ROW
LONDON
WC1R 4JH
- Ffôn:
- 02072423191
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window