LIDAS (LINCOLN INTEGRATED DOMESTIC ABUSE SERVICES)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide individually tailored, confidential, independent support services for men,women and children experiencing,or at risk from domestic abuse. Our services include safe temporary accommodation at Lincoln Refuge for women and their children, together with specialist outreach support for men,women and children - including those who wish to improve their abusive behaviour.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Cyfanswm incwm:
£772,611
Roddion a chymynroddion | £13.25k | |
Weithgareddau elusennol | £757.55k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.81k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£905,762
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £899.94k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.82k | |
Gwariant elusennol | £899.94k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 702610 THE LINCOLN SPIRITUAL ASSOCIATION
- 05 Hydref 1990: Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GRANTHAM WOMENS CENTRE (Enw gwaith)
- LINCOLN REFUGE (Enw gwaith)
- LINCOLN WOMEN'S CENTRE (Enw gwaith)
- LIDAS (LINCOLN INTERGRATED DOMESTIC ABUSE SERVICES) (Enw blaenorol)
- LINCOLN WOMEN'S AID (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.65k | £583.96k | £668.46k | £939.49k | £772.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.87k | £531.18k | £763.14k | £835.52k | £905.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.11k | £16.56k | £28.03k | £18.01k | £13.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.15k | £541 | £1.93k | £493 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £484.77k | £557.13k | £630.69k | £914.53k | £757.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.89k | £5.92k | £561 | £716 | £1.81k | |
|
Incwm - Arall | £10.74k | £3.81k | £7.26k | £5.74k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £433.47k | £522.93k | £757.54k | £830.93k | £899.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.40k | £7.28k | £4.25k | £4.23k | £5.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.63k | £4.28k | £57.39k | £59.19k | £44.65k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £329.22k | £419.03k | £342.07k | £407.52k | £276.33k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £32.32k | £67.00k | £137.82k | £57.07k | £44.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 23 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 05 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 16 Gorffennaf 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/02/1990 AS AMENDED ON 08/08/1990 AS AMENDED ON 10/01/1995 AS AMENDED ON 10/06/2010 AS AMENDED ON 10/01/2011 AS AMENDED ON 06/12/2011 AS AMENDED ON 30/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT THE PROTECTION, HEALTH AND WELFARE OF OF ALL WOMEN, MEN AND CHILDREN, WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED DOMESTIC ABUSE (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY ACTS OR TREATMENT WHICH CAUSES, WHETHER INTENDED AS ITS EFFECT OR NOT, ANY EMOTIONAL, PHYSICAL, MENTAL, SEXUAL OR FINANCIAL DISTRESS).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window