Dogfen lywodraethu LIDAS (LINCOLN INTEGRATED DOMESTIC ABUSE SERVICES)
Rhif yr elusen: 1000514
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/02/1990 AS AMENDED ON 08/08/1990 AS AMENDED ON 10/01/1995 AS AMENDED ON 10/06/2010 AS AMENDED ON 10/01/2011 AS AMENDED ON 06/12/2011 AS AMENDED ON 30/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT THE PROTECTION, HEALTH AND WELFARE OF OF ALL WOMEN, MEN AND CHILDREN, WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED DOMESTIC ABUSE (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY ACTS OR TREATMENT WHICH CAUSES, WHETHER INTENDED AS ITS EFFECT OR NOT, ANY EMOTIONAL, PHYSICAL, MENTAL, SEXUAL OR FINANCIAL DISTRESS).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.