Hanes ariannol THE BRITISH FRIENDS OF HARVARD BUSINESS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1000531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.51k | £569.42k | £320.74k | £119.76k | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.70k | £234.01k | £484.01k | £133.16k | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £529.75k | N/A | N/A | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £39.68k | N/A | N/A | £55.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £1.23m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £218.92k | N/A | N/A | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £15.08k | N/A | N/A | £19.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £13.73k | N/A | N/A | £26.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £189.03k | N/A | N/A | £1.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £15.08k | N/A | N/A | £19.07k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.